Renseignements sur Fiechter Treuhand AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fiechter Treuhand AG
- Fiechter Treuhand AG à St. Urban est une Société anonyme du domaine «Services fiduciaires». Fiechter Treuhand AG est actif.
- Fiechter Treuhand AG a été fondée le 25.10.2013.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 30.01.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-375.571.297.
- Allegrezza Holding AG, Althaus Immo Holding AG, altwerk Holding GmbH ont la même adresse comme Fiechter Treuhand AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Lars Fiechter,
Daniela Allegrezza-Basler,
Janos Sandro Diggelmann
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Fiona Fischer,
Lars Fiechter,
Daniela Allegrezza-Basler,
Janos Sandro Diggelmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Pfaffnau
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.058.476-4
IDE/TVA
CHE-375.571.297
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere der Buchführung, Steuerberatung, Unternehmensberatung sowie Immobilienverwaltung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fiechter Treuhand AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005947352, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fiechter Treuhand AG, in Pfaffnau, CHE-375.571.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Fiona, von Oftringen, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005223031, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fiechter Treuhand AG, in Pfaffnau, CHE-375.571.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4387959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Bernhard Hermann, von Dürrenroth, in Rütschelen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Lars, von Dürrenroth, in Rütschelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Allegrezza, Daniela, von Uerkheim, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Diggelmann, Janos, von Rupperswil, in Rüegsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4387959, Registre du commerce Lucerne, (100)
Fiechter Treuhand AG, bisher in Rütschelen, CHE-375.571.297, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3519519).
Statutenänderung:
28.06.2018.
Sitz neu:
Pfaffnau.
Domizil neu:
Obertor 8, 4915 St. Urban.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, Lars, von Dürrenroth, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Fiechter, Bernhard Hermann, von Dürrenroth, in Rütschelen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.