Adresse
Chemin de la Léchère 50
1618 Châtel-St-Denis
Renseignements sur Farm Liaudat Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Farm Liaudat Sàrl
- Farm Liaudat Sàrl est une Société à responsabilité limitée basée à Châtel-St-Denis. Farm Liaudat Sàrl appartient au secteur «Elevage d’animaux» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Farm Liaudat Sàrl qui a été fondée le 04.07.2017, se compose de une personne.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 11.06.2021.
- L'IDI d'entreprise est CHE-477.656.723.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.07.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Châtel-Saint-Denis
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.564.338-8
IDE/TVA
CHE-477.656.723
Secteur
Elevage d’animaux
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une entreprise agricole ainsi que l'achat et la vente de tout bétail ou produit (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Farm Liaudat Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005214488, Registre du commerce Fribourg, (217)
Farm Liaudat Sàrl, à Châtel-Saint-Denis, CHE-477.656.723 (FOSC du 14.08.2017, p. 0/3694599).
Personne radiée:
Liaudat François, associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Liaudat Maxime, associé, 10 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature collective à deux, désormais associé, 20 parts de CHF 1'000, gérant, signature individuelle.
Numéro de publication: 3694599, Registre du commerce Fribourg, (217)
Farm Liaudat Sàrl, à Châtel-Saint-Denis, CHE-477.656.723 (FOSC du 07.07.2017, p. 0/3630713).
Personne radiée:
Liaudat Josiane Marie-Louise, associée, 5 parts de CHF 1'000, gérante, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Liaudat François, associé, 5 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux, désormais avec 10 parts de CHF 1'000.
Numéro de publication: 3630713, Registre du commerce Fribourg, (217)
Farm Liaudat Sàrl, à Châtel-Saint-Denis, Chemin de la Léchère 50, 1618 Châtel-St-Denis, CHE-477.656.723. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 27.06.2017.
But:
exploitation d'une entreprise agricole ainsi que l'achat et la vente de tout bétail ou produit (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.
Apport en nature et reprise de biens:
Selon contrat du 27.06.2017, il a été fait apport à la société d'actifs et passifs de la communauté d'exploitation agricole non inscrite au registre du commerce, selon bilan au 01.01.2017, soit des actifs pour CHF 416'257.55 et des passifs envers les tiers pour CHF 28'674.60. En contrepartie, il a été remis 20 parts de CHF 1'000 aux apporteurs et leur co-fondateur. Le solde de CHF 367'582.95 correspond à une créance en faveur de deux apporteurs.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Liaudat Maxime, de et à Châtel-Saint-Denis, associé avec 10 parts de CHF 1'000, gérant président, signature collective à deux;
Liaudat François, de et à Châtel-Saint-Denis, associé avec 5 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux;
Liaudat Josiane Marie-Louise, de et à Châtel-Saint-Denis, associée avec 5 parts de CHF 1'000, gérante, signature collective à deux. Selon déclaration du 27.06.2017, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.