Adresse
c/o Stephan Häfliger
Fenkernstrasse 19
6010 Kriens
Renseignements sur Familien-Baugenossenschaft Kriens
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Familien-Baugenossenschaft Kriens
- Familien-Baugenossenschaft Kriens de Kriens est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction de l’organisation Familien-Baugenossenschaft Kriens qui a été fondée le 25.05.1946, se compose de 8 personnes.
- L’organisation a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.01.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Familien-Baugenossenschaft Kriens.
Direction (8)
les plus récents membres de l'administration
Alain André Baume,
Hansruedi Schaub,
Angela Stucki,
Simon Schaub,
Cornelia Bieri
les plus récents personnes habilitée à signer
Alain André Baume,
Cornelia Bieri,
René K. Merz,
Stephan Häfliger,
Leo Hofmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1946
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.005.800-3
IDE/TVA
CHE-101.863.599
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Genossenschaft hat gemeinnützigen Charakter und bezweckt unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht Bauland zu erwerben, Eigenheime und Wohnungen zu erstellen, bestehende Objekte zu kaufen oder sich an ähnlichen Unternehmungen zu beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trevus AG | Sursee | 05.10.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Familien-Baugenossenschaft Kriens
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005936362, Registre du commerce Lucerne, (100)
Familien-Baugenossenschaft Kriens, in Kriens, CHE-101.863.599, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371557).
Statutenänderung:
29.04.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat gemeinnützigen Charakter und bezweckt unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht Bauland zu erwerben, Eigenheime und Wohnungen zu erstellen, bestehende Objekte zu kaufen oder sich an ähnlichen Unternehmungen zu beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, per E-Mail oder durch Zirkular. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süess, Peter, von Kriens, in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baume, Alain, von Luzern, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hofmann, Leo, von Kriens und Weggis, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 4371557, Registre du commerce Lucerne, (100)
Familien-Baugenossenschaft Kriens, in Kriens, CHE-101.863.599, Genossenschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trevus AG (CHE-106.377.975), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].
Numéro de publication: 3007433, Registre du commerce Lucerne, (100)
Familien-Baugenossenschaft Kriens, in Kriens, CHE-101.863.599, Genossenschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2417117).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Stephan, von Luzern, in Kriens, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin ];
Merz, René K., von Beinwil am See, in Rothenburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin oder dem Kassier [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Aktuarin ].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.