Filiales (1)
Renseignements sur Fäs Installationen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fäs Installationen AG
- Fäs Installationen AG a son siège social à Schöftland, est actif et est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- La direction de l’entreprise Fäs Installationen AG qui a été fondée le 01.02.1955, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.01.2010. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Fäs Installationen AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-107.108.165.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.02.1955
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schöftland
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.003.221-2
IDE/TVA
CHE-107.108.165
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Installation von Heizungen, Lüftungen, sanitären Anlagen und Ausführung von Spenglerarbeiten, sowie Handel mit einschlägigen Produkten; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren sowie Grundstücke erwerben, belasten, vermieten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Baden | 12.01.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wirz Treuhand AG, Schöftland | Schöftland | <2004 | 11.01.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fäs Installationen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5436366, Registre du commerce Argovie, (400)
Fäs Installationen AG, in Schöftland, CH-400.3.003.221-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 1, Publ. 4831954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz Treuhand AG, Schöftland, in Schöftland, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CH-020.9.003.181-7), (HR ZH).
Numéro de publication: 4831954, Registre du commerce Argovie, (400)
Fäs Installationen AG, in Schöftland, CH-400.3.003.221-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.1994, S. 4369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fäs, Peter, von Unterkulm und Schöftland, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäs, Willi, von Unterkulm und Schöftland, in Schöftland, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fäs, Erika, von Schöftland und Unterkulm, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäs, Martin, von Schöfland und Unterkulm, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Fäs Installationen AG, in Schöftland , Installation von Zentralheizungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.114 vom 17.6.1991 S.2621).
Statutenänderung:
17.6.1994.
Zweck neu:
Installation von Heizungen, Lüftungen, sanitären Anlagen und Ausführung von Spenglerarbeiten, sowie Handel mit einschlägigen Produkten;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben oder errichten oder mit solchen fusionieren sowie Grundstücke erwerben, belasten, vermieten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 27.01.1979 ist aus den Statuten gestrichen worden.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäs, Erika, von Schöftland und Unterkulm, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz Treuhand AG, Schöftland, in Schöftland, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.