Renseignements sur Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH
- Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH a son siège social à Uster et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres activités sociales».
- La direction se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.03.2016. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-162.515.101.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Q NetService GmbH, Randstad (Schweiz) AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.07.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Uster
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.053.163-5
IDE/TVA
CHE-162.515.101
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Beratungen, Abklärungen, Coaching, Supervision und Aus- sowie Weiterbildungen zum Thema Verhaltensänderung, insbesondere bei Gewalt in primären Beziehungen und beteiligt sich am aktuellen Fachdiskurs.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2709301, Registre du commerce Zurich, (20)
Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH, in Volketswil, CHE-162.515.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264497).
Statutenänderung:
26.02.2016.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Beratungen, Abklärungen, Coaching, Supervision und Aus- sowie Weiterbildungen zum Thema Verhaltensänderung, insbesondere bei Gewalt in primären Beziehungen und beteiligt sich am aktuellen Fachdiskurs.
Numéro de publication: 2264497, Registre du commerce Zurich, (20)
Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH, in Volketswil, CHE-162.515.101, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Copes, Petra, von Küsnacht ZH und Thusis, in Volketswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mildner, Marc, von Bärschwil, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numéro de publication: 1605403, Registre du commerce Zurich, (20)
Fachberatung Häusliche Gewalt GmbH, in Volketswil, CHE-162.515.101, c/o Petra Copes, Winterthurerstrasse 33, 8605 Gutenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.07.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Beratungen, Abklärungen und Aus- sowie Weiterbildungen zum Thema Gewalt in primären Beziehungen und beteiligt sich am aktuellen Fachdiskurs.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Copes, Petra, von Küsnacht ZH und Thusis, in Volketswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mildner, Marc, von Bärschwil, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.