Renseignements sur Evosun Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Evosun Sàrl
- Evosun Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Autres travaux de construction. Le siège social se trouve à Massongex.
- La direction de l’entreprise Evosun Sàrl est composée de 4 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 16.01.2015.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 12.02.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Evosun Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.01.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Massongex
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.4.009.227-3
IDE/TVA
CHE-464.671.908
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Construction et exploitation de centrales photovoltaïques; la société peut en outre contracter tout emprunt auprès d'établissements bancaires pour l'acquisition et la réalisation d'immeubles (cf statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Evosun Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005959055, Registre du commerce Valais, (621)
Evosun Sàrl, à Massongex, CHE-464.671.908, société à responsabilité limitée (No. FOSC 36 du 21.02.2020, Publ. 1004836528).
Inscription ou modification de personne(s):
LELA Holding Sàrl (CHE-195.450.684), à Massongex, associée, pour 40 parts sociales de CHF 1'000.00;
Lopes Duarte, Samuel, citoyen portugais, à Monthey, président des gérants, avec signature collective à deux [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00];
Frei, Jean Michel, de Münchwilen (TG), à Massongex, gérant, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 22 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004836528, Registre du commerce Valais, (621)
Evosun Sàrl, à Massongex, CHE-464.671.908, société à responsabilité limitée (No. FOSC 64 du 02.04.2015, Publ. 2079083).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Constantin, Michel, de Ayent, à Saint-Martin VS, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Lopes Duarte, Samuel, citoyen portugais, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00];
Frei, Jean Michel, de Münchwilen (TG), à Massongex, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 22 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Monthey, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00];
Landolt, Sébastien, de Glarus Nord, à Monthey, associé, avec signature collective à deux avec le président, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 2079083, Registre du commerce Valais, (621)
Evosun Sàrl, à Massongex, CHE-464.671.908, société à responsabilité limitée (No. FOSC 13 du 21.01.2015, Publ. 1943587).
Inscription ou modification de personne(s):
Lopes Duarte, Samuel, citoyen portugais, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant avec signature individuelle et avec 45 parts sociales de CHF 1'000.00];
Constantin, Michel, de Ayent, à Saint-Martin VS, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Frei, Jean Michel, de Münchwilen TG, à Monthey, associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.