Adresse
c/o Hans-Ulrich Kneuss
Brauereistrasse 11
8570 Weinfelden
Renseignements sur EUROVAPOR
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EUROVAPOR
- EUROVAPOR a son siège social à Weinfelden, est actif et est active dans le domaine «Transport ferroviaire de personnes et marchandises».
- La direction de l’organisation EUROVAPOR est composée de 5 personnes. La fondation de l’organisation a eu lieu le 15.05.1964.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 23.02.2024.
- L’organisation EUROVAPOR est inscrite sous l’IDI CHE-101.461.019.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Edith Lydia Gasser,
Alexander Machacek,
Hans Fuchs,
Hans-Ulrich Kneuss,
Gerd Walter Hilligardt
les plus récents personnes habilitée à signer
Edith Lydia Gasser,
Alexander Machacek,
Hans Fuchs,
Hans-Ulrich Kneuss,
Gerd Walter Hilligardt
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.05.1964
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Weinfelden
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.900.121-3
IDE/TVA
CHE-101.461.019
Secteur
Transport ferroviaire de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betriebsfähige Erhaltung von historisch wertvollem Eisenbahnmaterial in Europa um dadurch in Form eines "lebenden Museums" einer breiten Öffentlichkeit ein Stück Eisenbahngeschichte (insbesondere das Dampfzeitalter) näher zu bringen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eurovapor Europäische Vereinigung zur Erhaltung von Dampflokomotiven
- Eurovapor
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EUROVAPOR
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005969501, Registre du commerce Thurgovie, (440)
EUROVAPOR, in Weinfelden, CHE-101.461.019, Verein (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005755083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Stephan, von Stetten (AG), in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005755083, Registre du commerce Thurgovie, (440)
EUROVAPOR, in Weinfelden, CHE-101.461.019, Verein (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751822). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Riccardo, von Bonaduz, in Tamins, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilligardt, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Vernate, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Edith Lydia, von Schwarzenburg, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Herisau, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kneuss, Hans-Ulrich, von Eggiwil, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnyder, Stephan, von Stetten (AG), in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Machacek, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Karsbach (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004751822, Registre du commerce Thurgovie, (440)
EUROVAPOR, in Arbon, CHE-101.461.019, Verein (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508924).
Statutenänderung:
15.06.2019.
Sitz neu:
Weinfelden.
Domizil neu:
c/o Hans-Ulrich Kneuss, Brauereistrasse 11, 8570 Weinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Marcel , von Zürich und Reute (AR), in Romanshorn, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Riccardo, von Bonaduz, in Tamins, Vizepräsident des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.