Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur EU Power Services AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.12.2002
Radiation du registre du commerce
10.10.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.026.016-9
IDE/TVA
CHE-109.866.420
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Dienstleistungen im Bereich der Industrie-Güter, Handel mit Industrie-Gütern und Ausrüstungsgütern aller Art, insbesondere im Bereich des Transportwesens und der Energieerzeugung und Energiegewinnung sowie Planung, Realisierung und Unterhalt von Industrieanlagen; kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, Grundstücke erwerben und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmungen der gleichen Art beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG | Zug | <2004 | 05.04.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EU Power Services AG
- EU Power Systems AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EU Power Services AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004473616, Registre du commerce Zoug, (170)
EU Power Services AG in Liquidation, in Zug, CHE-109.866.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907201). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 3907201, Registre du commerce Zoug, (170)
EU Power Services AG, in Zug, CHE-109.866.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, Publ. 4958848).
Firma neu:
EU Power Services AG in Liquidation.
Domizil neu:
Baarerstrasse 21, 6302 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Alfred, von Schüpfheim, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Joseph, von Alpthal, in Hünenberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4958848, Registre du commerce Zoug, (170)
EU Power Services AG, in Zug, CH-170.3.026.016-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 21, Publ. 3847986).
Statutenänderung:
19.03.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tibaldi, Susan, von Flüelen, in Vernate, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Savosa].