Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Etterlin, Klipstein & Partner AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.1967
Radiation du registre du commerce
03.04.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.908.219-7
IDE/TVA
CHE-107.824.623
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Führung einer Steuerrechtspraxis, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Treuhandbereich, Finanz- und Rechtsberatung von Unternehmen und Privaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Etterlin, Klipstein & Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004865248, Registre du commerce Zurich, (20)
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, CHE-107.824.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813024). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Trevin AG Treuhand, in Zürich (CHE-103.852.827), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004813024, Registre du commerce Zurich, (20)
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, CHE-107.824.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boksberger, Heinz, von Bürglen (TG), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Niklaus, von Richterswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Lorenz, von Grindelwald, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Schweizer, Stephan, von Homburg, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004657660, Registre du commerce Zurich, (20)
Etterlin, Klipstein & Partner AG, in Zürich, CHE-107.824.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295105).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Stephan, von Homburg, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boksberger, Heinz, von Bürglen (TG), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].