Renseignements sur Etter Jungpflanzen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Etter Jungpflanzen GmbH
- Etter Jungpflanzen GmbH a son siège social à Ried b. Kerzers et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- Etter Jungpflanzen GmbH a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 23.12.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce FR avec l’IDI CHE-113.784.825.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.08.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ried bei Kerzers
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.538.480-6
IDE/TVA
CHE-113.784.825
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Logistikleistungen im Landwirtschaftsbereich, Handel mit Jungpflanzen, Gemüse und weiteren landwirtschaftlichen Produkten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Etter Logistik GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Etter Jungpflanzen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005056257, Registre du commerce Fribourg, (217)
Etter Jungpflanzen GmbH, in Ried bei Kerzers, CHE-113.784.825 (SHAB vom 30.11.2015, s. 0/2509195).
Gelöschte Person:
Etter Hans, Gesellschafter, 10 Stammanteile zu CHF 1'000, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.
Neu eingetragene Person:
Etter Ramon, von und in Ried bei Kerzers, Gesellschafter, 10 Stammanteile zu CHF 1'000, Geschäftsführer, Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2509195, Registre du commerce Fribourg, (217)
Etter Logistik GmbH, in Ried bei Kerzers, CHE-113.784.825 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828).
Neue Firma:
Etter Jungpflanzen GmbH.
Neue Adresse:
Kreuzweg 26, 3216 Ried b. Kerzers. Statuten geändert am 17.11.2015.
Mitteilung an die Gesellschafter:
schriftlich. Etter-Möri Hans ist nicht mehr Gesellschafter infolge Abtretung seine Stammeinlage von CHF 10'000 an Etter Lukas, von und in Ried bei Kerzers. Etter-Bangerter Hans, Gesellschafter, heisst nun Etter Hans, neu mit 10 Stammanteilen zu CHF 1'000 (bisher eine Stammeinlage von CHF 10'000).
Geschäftsführer:
Etter-Möri Verena ist nicht mehr Geschäftsführerin, ihre Unterschrift ist erloschen. Die Unterschrift von Etter-Möri Hans ist gelöscht.
Geschäftsführer neu:
Etter Lukas, Vorsitzender, und Etter Hans, beide mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4713658, Registre du commerce Fribourg, (217)
Etter Logistik GmbH, in Ried bei Kerzers, CH-217-3538480-6, Erbringung von Logistikleistungen im Landwirtschaftsbereich, usw. (SHAB vom 30.08.2007, p. 7). Gemäss Erklärung der Geschäftsführerin vom 14.10.2008, untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.