Renseignements sur Inno-Hill AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Inno-Hill AG
- Inno-Hill AG est une Société anonyme basée à Kilchberg ZH. Inno-Hill AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Inno-Hill AG est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.12.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZH sous l’IDI CHE-105.901.980.
- Exactement à cette adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: epag Energieplanung AG, Esro AG, Event Service GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.02.1970
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kilchberg (ZH)
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.908.140-8
IDE/TVA
CHE-105.901.980
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fleischmann Consulting GmbH | Wollerau | 05.10.2016 | 05.12.2022 | |
Promit Treuhand AG | Thalwil | 08.12.1994 | 14.01.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Esro AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Inno-Hill AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005620140, Registre du commerce Zurich, (20)
Esro AG, in Kilchberg (ZH), CHE-105.901.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, S.0, Publ. 3089887).
Statutenänderung:
25.11.2022.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.11.2022 Aktiven von CHF 2'818'637.01 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 887'432.94 auf die Esro AG, in Kilchberg (ZH) (CHE-156.824.930).
Gegenleistung:
950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Esro AG und Gutschrift von CHF 981'204.07.
Firma neu:
Inno-Hill AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung vom 02.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann Consulting GmbH (CHE-108.581.601), in Wollerau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Claudio, von Winterthur, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hostettler, Claudio Rafael];
Sutter, Patrick, von Fulenbach, in Niederrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sutter, Patrick Daniel].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.