Adresse
c/o Secrétariat municipal de la Commune de Blonay
Route du Village 45
1807 Blonay
Renseignements sur Espace Régional des Pléiades société coopérative
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Espace Régional des Pléiades société coopérative
- Espace Régional des Pléiades société coopérative est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Blonay.
- Espace Régional des Pléiades société coopérative a 8 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 07.09.2022.
- L’organisation Espace Régional des Pléiades société coopérative est inscrite sous l’IDI CHE-395.514.032.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Coopérative des Pléiades, Fondation pour l'accueil des enfants de Blonay - Saint-Légier.
Direction (8)
les plus récents membres de l'administration
Alain Bovay,
Frédéric Delachaux,
Christoph Sturny,
Yvan Gasser,
Claude Modoux
les plus récents personnes habilitée à signer
Alain Bovay,
Frédéric Delachaux,
Christoph Sturny,
Yvan Gasser,
Claude Modoux
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.2016
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Blonay - Saint-Légier
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.170.331-0
IDE/TVA
CHE-395.514.032
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Dans le dessein de favoriser et de garantir, par une action commune, les intérêts économiques de ses membres, la société a pour but: l'exploitation de l'Espace Régional des Pléiades construit à l'origine par les Communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz sur le droit de superficie constitué sur la parcelle 3222 de la nouvelle commune de Blonay - St-Légier (anciennement 222 de la Commune de Blonay); l'exploitation de tout autre immeuble à vocation de centre sportif et de loisirs ou autres infrastructures propres à assurer le développement des activités estivales et hivernales de la région des Pléiades; l'organisation ou le soutien de manifestations d'animation dans la région des Pléiades. Elle peut apporter son soutien à toute autre infrastructure qui participe au même but dans la région des Pléiades. Dans toutes ses activités, elle veille au respect de la nature et de l'environnement de la région des Pléiades tout autant qu'au bien-être des visiteurs du site.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
GF Audit SA | Blonay - Saint-Légier | 07.09.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sofidor S.A., Société Fiduciaire et d'Organisation | Lausanne | 09.11.2016 | 06.09.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Espace Régional des Pléiades société coopérative
Numéro de publication: HR02-1005556975, Registre du commerce Vaud, (550)
Espace Régional des Pléiades société coopérative, à Blonay - Saint-Légier, CHE-395.514.032 (FOSC du 13.04.2022, p. 0/1005450594). Statuts modifiés le 08.06.2022.
Nouveau but:
dans le dessein de favoriser et de garantir, par une action commune, les intérêts économiques de ses membres, la société a pour but: l'exploitation de l'Espace Régional des Pléiades construit à l'origine par les Communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz sur le droit de superficie constitué sur la parcelle 3222 de la nouvelle commune de Blonay - St-Légier (anciennement 222 de la Commune de Blonay);
l'exploitation de tout autre immeuble à vocation de centre sportif et de loisirs ou autres infrastructures propres à assurer le développement des activités estivales et hivernales de la région des Pléiades;
l'organisation ou le soutien de manifestations d'animation dans la région des Pléiades. Elle peut apporter son soutien à toute autre infrastructure qui participe au même but dans la région des Pléiades. Dans toutes ses activités, elle veille au respect de la nature et de l'environnement de la région des Pléiades tout autant qu'au bien-être des visiteurs du site. Martin Dominique n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Bovay Alain, maintenant à Blonay - Saint-Légier, est nommé président. Gasser Yvan est maintenant de et à Blonay - Saint-Légier. Karlen Jean Daniel est maintenant à Blonay - Saint-Légier. Modoux Claude est maintenant à Blonay - Saint-Légier. Montet François est maintenant de et à Blonay - Saint-Légier. Sofidor S.A., Société Fiduciaire et d'Organisation (CHE-107.029.910) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
GF Audit SA (CHE-102.246.653), à Blonay - Saint-Légier.
Numéro de publication: HR02-1005450594, Registre du commerce Vaud, (550)
Espace Régional des Pléiades société coopérative, à Blonay, CHE-395.514.032 (FOSC du 11.11.2020, p. 0/1005020510). Siège devenu Blonay - Saint-Légier.
Numéro de publication: HR02-1005020510, Registre du commerce Vaud, (550)
Espace Régional des Pléiades société coopérative, à Blonay, CHE-395.514.032 (FOSC du 20.08.2019, p. 0/1004699127). Pittier Marie n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Delachaux Frédéric, de Château-d'Oex, à Rossinière.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.