Renseignements sur Erben Schmid Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Erben Schmid Immobilien AG
- Erben Schmid Immobilien AG est une Société anonyme basée à Oftringen. Erben Schmid Immobilien AG appartient au secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 19.12.2007.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.02.2014. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-113.993.352.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: J. Schmid Apparatebau AG, Paul Schmid AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.12.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oftringen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.030.067-8
IDE/TVA
CHE-113.993.352
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Immobiliengeschäfte, wie Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung von Bauten, Beteiligung an Immobiliengeschäften, Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhalt von Liegenschaften sowie immobilienspezifisches Projektmanagement; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Zofingen AG | Zofingen | 28.12.2007 | 17.11.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Erben Schmid Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1330819, Registre du commerce Argovie, (400)
Erben Schmid Immobilien AG, in Oftringen, CHE-113.993.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2013, Publ. 1056683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Kurt, von Suhr, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1056683, Registre du commerce Argovie, (400)
Erben Schmid Immobilien AG, in Oftringen, CHE-113.993.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2010, S. 1, Publ. 5900114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Schmid, Irma, von Lengnau AG, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Paul, von Suhr, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5900114, Registre du commerce Argovie, (400)
Erben Schmid Immobilien AG, in Aarau, CH-400.3.030.067-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 2, Publ. 5515312).
Statutenänderung:
10.11.2010.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Bernstrasse 5, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Immobiliengeschäfte, wie Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum, Erstellung von Bauten, Beteiligung an Immobiliengeschäften, Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung und Unterhalt von Liegenschaften sowie immobilienspezifisches Projektmanagement;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder elektronischen Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Rudolf, von Aarau und Menziken, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Rey, Elisabeth, von Suhr, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Paul, von Suhr, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand Zofingen AG, in Zofingen, Revisionsstelle;
Walther, Dr. Conrad, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Peter, von Suhr, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher-Schmid, Irma, von Lengnau AG, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Kurt, von Suhr, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.