Renseignements sur Erbat SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Erbat SA
- Erbat SA est une Société anonyme basée à La Sarraz. Erbat SA appartient au secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée en 30.05.1995 et a 7 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.01.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-108.299.286.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean Hubert,
Sébastien Leimer,
Fabrice Carrel,
Denis Zurbuchen,
Stéphane Nicod
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Sarraz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.172.971-8
IDE/TVA
CHE-108.299.286
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'un bureau d'architecture (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Erbat S.à r.l.
- Erbat Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Erbat SA
Numéro de publication: HR02-1005660500, Registre du commerce Vaud, (550)
Erbat SA, à La Sarraz, CHE-108.299.286 (FOSC du 20.12.2019, p. 0/1004790011). Galuppo Tony n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La procuration de Marletta Elisabetta est éteinte. Nicod Stéphane est maintenant à Corsier-sur-Vevey et Bechler Christian à La Sarraz. Hubert Jean, de Ormont-Dessous, à La Sarraz, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004790011, Registre du commerce Vaud, (550)
Erbat SA, à La Sarraz, CHE-108.299.286 (FOSC du 10.02.2015, p. 0/1981609). De Marchi Jean-Louis n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La procuration de Castaman Fulvio est éteinte.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Galuppo Tony, de Morges, à La Sarraz, président, et Leimer Sébastien, de Bettlach, à Chamblon. Procuration collective à deux, toutefois pas entre eux, ni avec Bechler Christian, est conférée à Carrel Fabrice, de Plateau de Diesse, à Bussigny, et Marletta Elisabetta, de Neuchâtel, à Renens (VD).
Numéro de publication: 1981609, Registre du commerce Vaud, (550)
Erbat SA, à La Sarraz, CHE-108.299.286 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 28 janvier 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 240'000, divisé en 240 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nicod Stéphane est maintenant à Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.