Renseignements sur Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz
- Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz a son siège social à Lenzburg, est actif et est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation».
- La direction de l’entreprise Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz est composée de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 25.07.2007. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-107.101.950.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.1954
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Lenzburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.1.008.873-8
IDE/TVA
CHE-107.101.950
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vertretung von 3aArt Bild-/Rahmen-Systemen sowie Import und Vertrieb von Gütern aller Art.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stutz Emil Vertretungen Lenzburg, Inhaber Stutz Peter
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4040264, Registre du commerce Argovie, (400)
Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz, in Lenzburg, CH-400.1.008.873-8, Vertretung von Spielwaren. Einzelfirma (SHAB Nr. 214 vom 03.11.1999, S. 7490).
Zweck neu:
Vertretung von 3aArt Bild-/Rahmen-Systemen sowie Import und Vertrieb von Gütern aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Marlies, von Dübendorf, in Hallwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz, in L e n z b u r g, Vertretungen von Spiel- und Lederwaren, Einzelfirma (SHAB Nr. 210 vom 31.10.1997 , S. 7938).
Zweck neu:
Vertretung von Spielwaren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Emil, von Hägglingen, in Lenzburg. mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Emil Stutz Vertretungen Lenzburg, Inhaber Peter Stutz, in Lenzburg, Vertretungen von Spiel- und Lederwaren, Einzelfirma (SHAB Nr.19 vom 25.01.1988, S.302).
Domizil neu:
Industriestrasse 26-28, 5600 Lenzburg, [behördliche Adressänderung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parziani, Louis, von Hundwil, in Rupperswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz-Dübendorfer, Claudia, von Hägglingen, in Lenzburg, mit Einzelunterschrift;
Stutz, Peter, von Hägglingen, in Lenzburg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staufen].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.