Renseignements sur EMB Motoren Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EMB Motoren Holding AG
- EMB Motoren Holding AG de Brügg BE est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières» et est actif.
- EMB Motoren Holding AG a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.09.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- EMB Motoren Holding AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-364.454.575.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: CG Brügg GmbH, Electro-Müller SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.11.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brügg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.075.880-2
IDE/TVA
CHE-364.454.575
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EMB Motoren Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006122291, Registre du commerce Berne, (36)
EMB Motoren Holding AG, in Brügg, CHE-364.454.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorgen, Patrick, von Hermrigen, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Denise, von Eggiwil, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004835712, Registre du commerce Berne, (36)
EMB Motoren Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-364.454.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512598).
Statutenänderung:
14.02.2020.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Industriestrasse 25, 2555 Brügg BE.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Postfach 4231, 2500 Biel/Bienne].
Numéro de publication: HR01-1004512598, Registre du commerce Berne, (36)
EMB Motoren Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-364.454.575, Bözingenstrasse 37, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2018.
Weitere Adressen:
Postfach 4231, 2500 Biel/Bienne.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ochsner, Marcel, von Oberhallau, in Weisslingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sorgen, Patrick, von Hermrigen, in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.