Filiales (1)
Renseignements sur Elektrohuus von Allmen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elektrohuus von Allmen AG
- Elektrohuus von Allmen AG avec son siège à Gstaad est une Société anonyme du domaine «Autres travaux de construction». Elektrohuus von Allmen AG est actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.07.2023.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.939.422.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Zeno Michael Böhm,
Christian Müllener,
Bruno Zingre,
Hans Schär
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saanen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.006.868-7
IDE/TVA
CHE-105.939.422
CHE-160.133.556 TVA
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Installation von Schwachstrom-, Starkstrom-, Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, Gebäudeleitsysteme und EDV Netzwerke sowie die Herstellung und der Handel von und mit elektronischen Apparaten und Anlagen jeder Art. Der Zweck umfasst auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen, namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann Verpflichtungen Dritter garantieren oder zugunsten Dritter Bürgschaften eingehen sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung des Konzerns beitragen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T & R Oberland AG | Lenk | 10.07.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Huwiler Revisionen AG | Ostermundigen | <2004 | 09.07.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektrohuus von Allmen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005786798, Registre du commerce Berne, (36)
Elektrohuus von Allmen AG, in Saanen, CHE-105.939.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 25.05.2023, Publ. 1005753482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Marco, von Horw, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Rotkreuz (Risch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005753482, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'432 vom 11.05.2023 Elektrohuus von Allmen AG, in Saanen, CHE-105.939.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müllener, Christian, von Saanen, in Gstaad (Saanen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005747115, Registre du commerce Berne, (36)
Elektrohuus von Allmen AG, in Saanen, CHE-105.939.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müllener, Christian, von Saanen, in Gstaad (Saanen), mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.