Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Elektro Holding GmbH
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.09.2012
Radiation du registre du commerce
17.06.2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Eschenbach (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.072.139-9
IDE/TVA
CHE-131.978.741
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie Betrieb einer Unternehmung für elektrische Installation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elektro Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1006058713, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Holding GmbH, in Eschenbach (SG), CHE-131.978.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, S.0, Publ. 7068354). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Rickli Elektro GmbH, in Eschenbach (SG) (CHE-108.575.670), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7068354, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Holding GmbH, in St. Gallenkappel, CH-320.4.072.139-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6856628).
Sitz neu:
Eschenbach SG. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Roman, von Eschenbach SG, in St. Gallenkappel (Eschenbach (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von St. Gallenkappel, in St. Gallenkappel].
Numéro de publication: 6856628, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Elektro Holding GmbH, in St. Gallenkappel, CH-320.4.072.139-9, Rickenstrasse 19, 8735 St. Gallenkappel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2012.
Zweck:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften sowie Betrieb einer Unternehmung für elektrische Installation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.09.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Rüegg, Roman, von St. Gallenkappel, in St. Gallenkappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.