Adresse
Chemin des Chenevières 4
1992 La Vernaz (Les Agettes)
Renseignements sur EL-EAU Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EL-EAU Sàrl
- EL-EAU Sàrl a son siège social à La Vernaz (Les Agettes) et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Production et approvisionnement en électricité».
- L’entreprise a été fondée en 14.03.2018 et a 2 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 02.05.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-376.579.580.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.03.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.018.616-6
IDE/TVA
CHE-376.579.580
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Le développement et la promotion des énergies renouvelables, ainsi que toute activité s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EL-EAU Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006023888, Registre du commerce Valais, (626)
EL-EAU Sàrl, à Anniviers, CHE-376.579.580, société à responsabilité limitée (No. FOSC 54 du 19.03.2018, Publ. 4120611).
Modification des statuts:
21.03.2024.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
Chemin des Chenevières 4 , 1992 La Vernaz (Les Agettes). Clause d'arbitrage;
pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gattigo, Basile, de Agno, à La Chaux-de-Fonds, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bischof Gattigo, Eliane , de Eggersriet, à La Chaux-de-Fonds, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Crettaz Gattigo, Nicole , de Anniviers, à La Chaux-de-Fonds, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Pitteloud, Joseph , de Vex, à Sion, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00];
Joye, Michel , de Montagny (FR), à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 4120611, Registre du commerce Valais, (626)
EL-EAU Sàrl, à Anniviers, CHE-376.579.580, Route d'Ayer 28, 3961 Vissoie, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.03.2018.
But:
Le développement et la promotion des énergies renouvelables, ainsi que toute activité s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 25'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Pitteloud, Joseph , de Vex, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Gattigo, Basile, de Agno, à La Chaux-de-Fonds, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bischof Gattigo, Eliane , de Eggersriet, à La Chaux-de-Fonds, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Joye, Michel , de Montagny (FR), à Sion, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Crettaz Gattigo, Nicole , de Anniviers, à La Chaux-de-Fonds, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 01.03.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.