Renseignements sur Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
- Eglin Ristic Ingenieurbüro AG est une Société anonyme basée à Basel. Eglin Ristic Ingenieurbüro AG appartient au secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Eglin Ristic Ingenieurbüro AG est composée de 3 personnes.
- Le 17.04.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BS avec l’IDI CHE-105.939.008.
- À la même adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: Ekon Modulbau GmbH, Peppino Gastro GmbH, S&R Facility Management GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.1981
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.001.745-4
IDE/TVA
CHE-105.939.008
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Ingenieurbüros für Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann Unternehmungen gründen, erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Santschi & Partner Treuhand AG | Reinach (BL) | 14.04.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Basel | <2004 | 13.04.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eglin Ristic Ingenieurbüro AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006011225, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386635).
Domizil neu:
Laufenstrasse 66, 4053 Basel.
Numéro de publication: HR02-1005386635, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2021, Publ. 1005123791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Urs, von Baden, in Möhlin, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bumann, Urs, von Saas-Fee, in Herznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osman, Asad, von Basel, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Santschi & Partner Treuhand AG (CHE-107.545.502), in Reinach (BL), Revisionsstelle [bisher: Santschi & Partner Treuhand AG, in Reinach BL (CH-280.3.918.632-9)].
Numéro de publication: HR02-1005123791, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Eglin Ristic Ingenieurbüro AG, in Basel, CHE-105.939.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004842382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Osman, Asad, von Basel, in Laufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Werner, von Obermumpf, in Schönenwerd, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.