Renseignements sur Eduard Fussinger AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eduard Fussinger AG
- Eduard Fussinger AG avec son siège à Oberdorf BL est une Société anonyme du domaine «Serrurerie, forge et atelier». Eduard Fussinger AG est actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.04.2024.
- L’entreprise Eduard Fussinger AG est inscrite sous l’IDI CHE-102.534.626.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabian Spaar,
André Peter Fankhauser,
Brigitte Fussinger-Grieder,
Eduard Alexander Fussinger,
Antoinette Fussinger
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.10.1955
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberdorf (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.914.588-2
IDE/TVA
CHE-102.534.626
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrikation von Décolletageteilen sowie die Schleiferei von Metallteilen für den Apparatebau und den Handel mit diesen Artikeln.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 17.02.2009 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Biedert Treuhand | Oberdorf (BL) | <2004 | 16.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Fussinger Eduard AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eduard Fussinger AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006006575, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf (BL), CHE-102.534.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477997).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spaar, Fabian, von Meltingen, in Zullwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2477997, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf BL, CHE-102.534.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 6, Publ. 4884602).
Domizil neu:
Weidentalweg 28, 4436 Oberdorf BL.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, André Peter, von Trub, in Oensingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fussinger-Grieder, Brigitte, von Riedholz, in Oberdorf BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4884602, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Eduard Fussinger AG, in Oberdorf BL, CH-280.3.914.588-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.1999, S. 6597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fussinger-Knab, Urs, von Riedholz, in Waldenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fussinger, Peter, von Riedholz, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedert Treuhand, in Oberdorf BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussinger, Eduard Alexander, von Riedholz, in Oberdorf BL, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fussinger, Antoinette, von Riedholz, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephan Revisions AG, in Muttenz (CH-280.3.910.548-5), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.