Renseignements sur EDT Swiss GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de EDT Swiss GmbH
- EDT Swiss GmbH a son siège social à Näfels et est actif. Elle opère dans le domaine «Autre services dans l'éducation».
- La direction se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 21.06.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-217.566.742.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.10.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.4.006.271-1
IDE/TVA
CHE-217.566.742
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führung einer Schule resp. Academy im Bereich Industrie 4.0 und Kryptowährungen. Erbringung von Informatikdienstleistungen sowie Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour EDT Swiss GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006063519, Registre du commerce Glaris
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694776).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat das Domizil eingebüsst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Emil, von Glarus, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004694776, Registre du commerce Glaris, (160)
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Marcel Pius, von Kirchberg (SG), in Gossau SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Kobelt, Katja Ursula, von Glarus Süd, in Schänis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Horog, Laszlo, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Josef, von Appenzell, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petek, Ingrid, von Luzern, in Oberglatt ZH (Oberglatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Emil, von Glarus, in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1004588533, Registre du commerce Glaris, (160)
EDT Swiss GmbH, in Glarus Nord, CHE-217.566.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olsson, Carl-Johan, von Kilchberg (ZH), in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.