Renseignements sur Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl
- Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl avec son siège à St-Luc est actif. Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl est active dans le domaine «Autre services dans l'éducation».
- L’entreprise a été fondée le 04.12.2000.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.03.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.482.777.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Chabloz Sports Sàrl, Chabloz-Sports, Les Choucas Chandolin Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Anniviers
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.005.654-4
IDE/TVA
CHE-101.482.777
Secteur
Autre services dans l'éducation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Enseignement du ski selon les normes de l'AESS; développement de l'Ecole Suisse de Ski et des sports de neige de St-Luc; promotion du métier de professeur de ski et/ou de snowboard; formation de professeurs et encadrement des moniteurs; toutes activités convergentes avec le ski et son enseignement.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Solioz et partenaires SA | Anniviers | 31.01.2002 | 10.03.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005982633, Registre du commerce Valais, (626)
Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl, à Anniviers, CHE-101.482.777, société à responsabilité limitée (No. FOSC 21 du 31.01.2002, p.15).
Nouvelle adresse:
Route Principale 32, 3961 St-Luc.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Antille, René, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Favre, Marcel, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Genoud, Guy, de Vissoie, à Vissoie, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Martin, Sonia, de Saint-Luc, à Saint-Luc, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Savioz, Joseph, de Saint-Jean, à Vissoie, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Zufferey, Noël, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Solioz et Partenaires SA, à Vissoie, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Chabloz, Marc, de Château-d'Oex, à Anniviers, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 42'000.00 et pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 42'000.00];
Chabloz, Kevin, de Château-d'Oex, à Anniviers, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 15.01.2024, il est renoncé à un contrôle restreint.
Registre du commerce Valais
Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl, à Saint-Luc, société à responsabilité limitée (FOSC no 243 du 13.12.2000, p. 8492).
Modification des statuts:
28.12.2001.
Nouveau capital social:
CHF 50'000.-- [précédemment: CHF 40'000.--].
Inscription ou modification de personnes:
Chabloz, Marc, de Château-d'Oex, à Saint-Luc, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 42'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 37'000.--];
Martin, Sonia, de Saint- Luc, à Saint-Luc, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Massy, Marilou, de Saint-Jean, à Vissoie, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Massy, Michel-André, de Saint- Jean, à Vissoie, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Genoud, Guy, de Vissoie, à Vissoie, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Zufferey, Noël, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Solioz et Partenaires SA, à Vissoie, organe de révision.
Registre du commerce Valais
Ecole Suisse de Ski et de Sports de neige St-Luc Sàrl, à S a i n t - L u c , Tignousa, 3961 St-Luc, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
23.11.2000.
But:
enseignement du ski selon les normes de l'AESS;
développement de l'Ecole Suisse de Ski et des sports de neige de St-Luc;
promotion du métier de professeur de ski et/ou de snow-board;
formation de professeurs et encadrement des moniteurs;
toutes activités convergentes avec le ski et son enseignement.
Capital social:
CHF 40'000.
Organe de publication:
bulletin Officiel du Canton du Valais, et quand la loi l'exige, la FOSC.
Personnes inscrites:
Chabloz, Marc, de Château-d'Oex, à Saint-Luc, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 37'000;
Savioz, Joseph, de Saint-Jean, à Vissoie, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1000;
Antille, René, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1000;
Favre, Marcel, de Saint-Luc, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1000. Capital social entièrement libéré.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.