Renseignements sur Ecole du Métal Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ecole du Métal Sàrl
- Ecole du Métal Sàrl a son siège social à Bulle, est actif et est active dans le domaine «Autres ecoles secondaires».
- Ecole du Métal Sàrl a été fondée le 06.12.2005.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.09.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-112.663.567.
- À la même adresse comme Ecole du Métal Sàrl il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Ecole romande du métal Sàrl, Maison du métal SA.
Direction (9)
Organe de gestion
Jean-François Suchet,
Aude Bouille-Molliet,
Dominique François Pirrello,
Patrice Charles Rémy Magnin,
Nadir Solenghi
les plus récents personnes habilitée à signer
Jean-François Suchet,
Aude Bouille-Molliet,
Dominique François Pirrello,
Patrice Charles Rémy Magnin,
Nadir Solenghi
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.12.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.534.496-7
IDE/TVA
CHE-112.663.567
Secteur
Autres ecoles secondaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une école de formation pour apprentis (es) et étudiants (es) dans le domaine de la construction métallique, ainsi que la promotion et le développement des métiers du métal. La société n'a aucun but commercial ni lucratif. Elle utilise les moyens financiers à sa diposition pour dispenser un enseignement de qualité et se doter d'installations modernes de formation.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Dernières notifications FOSC pour Ecole du Métal Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005848693, Registre du commerce Fribourg, (217)
Ecole du Métal Sàrl, à Bulle, CHE-112.663.567 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005346547).
Personnes inscrites modifiées:
Suchet Jean-François, gérant, signature collective à deux, désormais gérant, président, signature collective à deux;
Solenghi Nadir, gérant, président, signature collective à deux, désormais gérant, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005346547, Registre du commerce Fribourg, (217)
Ecole du Métal Sàrl, à Bulle, CHE-112.663.567 (FOSC du 12.03.2021, p. 0/1005122487).
Personne radiée:
Molliet Francis Othmar, gérant, président, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Solenghi Nadir, gérant, signature collective à deux, désormais gérant, président, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Molliet Aude, de Misery-Courtion, à Villars-sur-Glâne, gérante, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005122487, Registre du commerce Fribourg, (217)
Ecole du Métal Sàrl, à Bulle, CHE-112.663.567 (FOSC du 10.08.2020, p. 0/1004954697).
Personne radiée:
Progin Philippe, gérant, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Pirrello Dominique François, de Château-d'Oex, à Saint-Barthélemy VD, gérant, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.