Adresse
Zone industrielle le Trési 6 D
1028 Préverenges
Renseignements sur ECO CONFORT SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ECO CONFORT SA
- ECO CONFORT SA a son siège social à Préverenges et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres travaux de construction».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 31.05.2019. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI ECO CONFORT SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Matthieu Slusarek,
Thomas Güntzer,
Bernhard Claude von Rakowski
les plus récents personnes habilitée à signer
Matthieu Slusarek,
Thomas Güntzer,
Bernhard Claude von Rakowski
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Préverenges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.140.221-9
IDE/TVA
CHE-103.584.911
Secteur
Autres travaux de construction
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'étude, la réalisation et l'entretien d'installations de chauffage et de ventilation particulièrement économiques au point de vue de la consommation d'énergie ainsi que la fourniture de conseils et de services dans ce domaine; toutes affaires commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | 31.05.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Roger et Claude Stoudmann S.A. | Morges | 11.10.1994 | 30.05.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Eco Confort S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ECO CONFORT SA
Numéro de publication: HR02-1004642124, Registre du commerce Vaud, (550)
ECO CONFORT S.A., à Préverenges, CHE-103.584.911 (FOSC du 12.01.2018, p. 0/3986405). Fiduciaire Roger et Claude Stoudmann SA n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Anagest Révision S.A (CHE-101.684.157), à Villars-sur-Glâne.
Numéro de publication: 3986405, Registre du commerce Vaud, (550)
ECO CONFORT S.A., à Préverenges, CHE-103.584.911 (FOSC du 21.08.2015, p. 0/2333089). Jolliet Christian n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Güntzer Thomas, qui n'est plus secrétaire, est nommé président et continue à signer collectivement à deux. von Rakowski Bernhard est maintenant à Bourg-en-Lavaux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Slusarek Matthieu, de France, à Orges, secrétaire.
Numéro de publication: 2333089, Registre du commerce Vaud, (550)
ECO CONFORT S.A., à Préverenges, CHE-103.584.911 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
zone industrielle Le Trési 6 D, 1028 Préverenges. Baume Louis-Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jolliet Christian, qui est maintenant du Flon, signe désormais collectivement à deux.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Güntzer Thomas, d'Allemagne, à Nyon, secrétaire, et von Rakowski Bernhard, de France, à Belmont-sur-Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.