Renseignements sur Durmiag Strassen- und Tiefbau AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Durmiag Strassen- und Tiefbau AG
- Durmiag Strassen- und Tiefbau AG a son siège social à Umiken, est actif et est active dans le domaine «Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel».
- La direction de l’entreprise Durmiag Strassen- und Tiefbau AG qui a été fondée le 10.11.1980, se compose de 2 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.06.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Durmiag Strassen- und Tiefbau AG est inscrite dans le canton AG sous l’IDI CHE-105.876.359.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brugg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.917.732-8
IDE/TVA
CHE-105.876.359
Secteur
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Baugeschäftes, insbesondere für Strassen-, Tief- und Gartenbau; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alpinus Treuhandgesellschaft AG | Männedorf | 20.11.2015 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Allemann, Zinsli & Partner AG in Liquidation | Chur | 03.07.2009 | 19.11.2015 | |
DG Treuhand GmbH in Liquidation | Lengnau (AG) | 31.08.2007 | 02.07.2009 | |
Weber Gähwiler Revisions AG | Zürich | <2004 | 18.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Durmiag Strassen- und Tiefbau AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004924260, Registre du commerce Argovie, (400)
Durmiag Strassen- und Tiefbau AG, in Brugg, CHE-105.876.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3463193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durmisi, Ismetka, kosovarische Staatsangehörige, in Rüfenach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Ava, von Brugg, in Brugg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3463193, Registre du commerce Argovie, (400)
Durmiag Strassen- und Tiefbau AG, in Rüfenach, CHE-105.876.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, Publ. 2494201).
Statutenänderung:
03.04.2017.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Fluhmattstrasse 8, 5222 Umiken.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durmisi, Mustafa, Staatsangehöriger von Serbien-Montenegro, in Rüfenach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmisi, Ismetka, kosovarische Staatsangehörige, in Rüfenach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Durmisi, Medzair, von Rüfenach, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüfenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2494201, Registre du commerce Argovie, (400)
Durmiag Strassen- und Tiefbau AG, in Rüfenach, CHE-105.876.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, Publ. 5110504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG ( CHE-102.128.717), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpinus Treuhandgesellschaft AG ( CHE-112.734.598), in Männedorf, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.