Renseignements sur DUMONT SWITZERLAND SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DUMONT SWITZERLAND SA
- DUMONT SWITZERLAND SA avec son siège à Montignez est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». DUMONT SWITZERLAND SA est actif.
- L’entreprise a été fondée le 02.11.2009.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 13.02.2015.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI DUMONT SWITZERLAND SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.11.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basse-Allaine
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.033.905-9
IDE/TVA
CHE-115.174.603
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes opérations dans les domaines de la finance, du commerce, de l'industrie et de l'immobilier (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DUMONT SWITZERLAND AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DUMONT SWITZERLAND SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1988725, Registre du commerce Jura, (670)
DUMONT SWITZERLAND AG, précédemment à Zug, CHE-115.174.603, société anonyme (No. FOSC 215 du 06.11.2014, Publ. 1808263).
Statuts originaires:
29.10.2009.
Modification des statuts:
05.02.2015.
Nouvelle raison sociale:
DUMONT SWITZERLAND SA.
Nouveau siège:
Basse-Allaine.
Nouvelle adresse:
Rue Théodore Dumont 1, 2924 Montignez.
Nouveau but:
Toutes opérations dans les domaines de la finance, du commerce, de l'industrie et de l'immobilier (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Sgobero, David Alexandre, de Basse-Allaine, à Montignez (Basse-Allaine), président, avec signature collective à deux [précédemment: Sgobero, David];
Sgobero-Giroud, Nicole Jocelyne, de Basse-Allaine, à Montignez (Basse-Allaine), vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: Sgobero-Giroud, Nicole].
Numéro de publication: 1988669, Registre du commerce Zoug, (170)
DUMONT SWITZERLAND AG, in Zug, CHE-115.174.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1808263). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basse-Allaine (Firma neu: DUMONT SWITZERLAND SA) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 1808263, Registre du commerce Zoug, (170)
DUMONT SWITZERLAND AG, in Zug, CHE-115.174.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, Publ. 6335724).
Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Dr. Anton, von Dornach, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sgobero, David, von Basse-Allaine, in Basse-Allaine, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Montignez, in Montignez, Sekretär des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.