Renseignements sur DTP SA Bureau d'études
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DTP SA Bureau d'études
- DTP SA Bureau d'études a son siège social à La Sarraz et est actif. Elle est une Filiale avec siège principal en Suisse et est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- DTP SA Bureau d'études a 0 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 17.10.2013, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-224.937.660.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.1989
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
La Sarraz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.173.504-9
IDE/TVA
CHE-224.937.660
CHE-105.735.776 TVA
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un bureau technique et d'ingénieurs géomètres.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Bureau technique Daenzer et Tilleu, ingénieurs géomètres officiels EPF et Pécoud, technicien GC S.A.
- Bureau technique Daenzer et tilleu, ingénieurs géomètres officiels EPF et Pécoud, technicien GC SA, succ. de La Sarraz
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DTP SA Bureau d'études
Numéro de publication: 1133325, Registre du commerce Vaud, (550)
DTP SA Bureau d'études, succursale de La Sarraz, CH-550-0173504-9 (FOSC du 23.08.2010, p. 19/5781062).
Siège principal:
Orbe. Le but a été modifié au siège principal;
le nouveau but n'est pas mentionné pour la succursale, conformément à l'article 110, al. 1, let. d ORC.
Numéro de publication: 5781062, Registre du commerce Vaud, (550)
DTP SA Bureau d'études, succursale de La Sarraz, CH-550-0173504-9, exploitation d'un bureau technique et d'ingénieurs géomètres (FOSC du 17.03.2005, p. 14/2751478).
Siège principal:
Orbe. Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110, al. 1, let. e ORC, suite à la modification du droit du registre du commerce.
Sont concernés:
Daenzer Pierre, Pécoud Jean-Luc et Pichonnat Jean-Luc est éteinte.
Numéro de publication: 2751478, Registre du commerce Vaud, (550)
DTP SA Bureau d'études, succursale de La Sarraz, CH-550-0173504-9, exploitation d'un bureau technique et d'ingénieurs géomètres (FOSC du 17.06.2004, p. 16).
Siège principal:
Orbe. Procuration collective à deux est conférée à Pichonnat Jean-Luc, de Lovatens, à La Tour-de-Peilz.