Adresse
Chemin des Lentillières 13e
1023 Crissier
Renseignements sur DSiN Cuisines Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DSiN Cuisines Sàrl
- DSiN Cuisines Sàrl a son siège social à Crissier et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)».
- DSiN Cuisines Sàrl a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 17.11.2023.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-478.846.605.
- À la même adresse comme DSiN Cuisines Sàrl il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Délices de Vila Atashi Domgjoni, Marthan Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.02.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Crissier
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.230.578-0
IDE/TVA
CHE-478.846.605
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités liées à la conception, au design, à la fabrication et à l'implantation de cuisines ainsi qu'à l'agencement intérieur. Elle peut également, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales et des filiales, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts et, d'une manière générale, réaliser toutes transactions commerciales, financières ou mobilières et faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DSiN Cuisines Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005888010, Registre du commerce Vaud, (550)
DSiN Cuisines Sàrl, à Crissier, CHE-478.846.605 (FOSC du 14.02.2023, p. 0/1005678328). Malley Nicolas, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 651 parts de CHF 10 à l'associé-gérant Bajraktari Shpend, nommé président, désormais titulaire de 1'302 parts de CHF 10.
Numéro de publication: HR01-1005678328, Registre du commerce Vaud, (550)
DSiN Cuisines Sàrl, à Crissier, Chemin des Lentillières 13e, 1023 Crissier, CHE-478.846.605. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
31.01.2023.
But:
la société a pour but toutes activités liées à la conception, au design, à la fabrication et à l'implantation de cuisines ainsi qu'à l'agencement intérieur. Elle peut également, en Suisse et à l'étranger, créer des succursales et des filiales, accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts et, d'une manière générale, réaliser toutes transactions commerciales, financières ou mobilières et faire toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 21'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Malley Nicolas, de Montreux, à Crissier, président, avec 651 parts de CHF 10, Bajraktari Shpend, de Marly, à Semsales, avec 651 parts de CHF 10, Fritsche Carola, de Appenzell, à Crissier, avec 147 parts de CHF 10, et Vasilev Darko, de Bulgarie, à Prilly, avec 651 parts de CHF 10.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 31.01.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.