Renseignements sur Dr. Bernasconi AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dr. Bernasconi AG
- Dr. Bernasconi AG a son siège social à Sargans et est actif. Elle opère dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise Dr. Bernasconi AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 03.06.2008.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 05.10.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-114.332.940.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Belicontrol GmbH, LIPartner AG, Uli Lippuner AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Bibin Chakkalamattath,
Kaspar Papritz,
Dr. Thomas Josef Eisenlohr
les plus récents personnes habilitée à signer
Bibin Chakkalamattath,
Kaspar Papritz,
Dr. Thomas Josef Eisenlohr
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.06.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sargans
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.063.381-2
IDE/TVA
CHE-114.332.940
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Geologie, Geotechnik, Hydrogeologie, Geothermie, Geoinformatik und Umwelt. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erweerben, verwalten, veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen eröffnen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG | Zürich | 27.12.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Bernasconi AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005853485, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dr. Bernasconi AG, in Sargans, CHE-114.332.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Labhart, Walter, von Steckborn, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chakkalamattath, Bibin, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005368776, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dr. Bernasconi AG, in Sargans, CHE-114.332.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772496). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004772496, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dr. Bernasconi AG, in Sargans, CHE-114.332.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, S.0, Publ. 3910635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Dr. Riccardo, von Lugano, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papritz, Kaspar, von Schwarzenburg, in Sargans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.