Renseignements sur Dorfmetzg Tanner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Dorfmetzg Tanner AG
- Dorfmetzg Tanner AG a son siège social à Henau, est actif et est active dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.11.2008.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 20.06.2012.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.577.625.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Marcel Tanner,
Corinne Tanner,
Jeannette Tanner,
René Tanner
les plus récents personnes habilitée à signer
Marcel Tanner,
Corinne Tanner,
Jeannette Tanner,
René Tanner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Uzwil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.064.238-4
IDE/TVA
CHE-114.577.625
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Waren, insbesondere Lebensmitteln aller Art. Weiter tritt die Gesellschaft als Vermieterin eines Restaurantbetriebs auf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Metreba AG | Dübendorf | 12.11.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dorfmetzg Tanner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6727438, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dorfmetzg Tanner AG, in Uzwil, CH-320.3.064.238-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S. 15, Publ. 4888878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metreba AG (CH-020.3.917.421-3), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: Metreba Revisions- & Beratungs-AG, in Dübendorf (CH-020.3.917.421-3)].
Numéro de publication: 4888878, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dorfmetzg Tanner AG, in Uzwil, CH-320.3.064.238-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 11, Publ. 4729842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Hans, von Speicher, in Henau (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Marcel, von Speicher, in Henau (Uzwil), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Corinne, von Speicher, in Henau (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Jeannette, von Speicher, in Henau (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tanner, René, von Speicher, in Henau (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4729842, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Dorfmetzg Tanner AG, in Uzwil, CH-320.3.064.238-4, Felseggstrasse 24, 9247 Henau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Tanner Metzgerei, in Uzwil (CH-320.1.014.876-2), gemäss Vertrag vom 14.10.2008 und Bilanz per 01.05.2008 mit Aktiven von CHF 2'464'731.37 und Passiven von CHF 826'812.73, wofür 800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 837'918.64 als Forderung gutgeschrieben werden.
Statutendatum:
28.10.2008.
Zweck:
Betrieb einer Metzgerei und Wursterei, Herstellung von und Handel mit Traiteurerzeugnissen, Weinen und Spirituosen sowie Waren, insbesondere Lebensmitteln aller Art. Weiter tritt die Gesellschaft als Vermieterin eines Restaurantbetriebs auf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 800'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 800'000.--.
Aktien:
800 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tanner, Hans, von Speicher, in Henau (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Metreba Revisions- & Beratungs-AG, in Dübendorf (CH-020.3.917.421-3), Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.