Renseignements sur DORF-Gebäudetechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DORF-Gebäudetechnik AG
- DORF-Gebäudetechnik AG avec son siège à Sennwald est actif. DORF-Gebäudetechnik AG est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- La direction de l’entreprise DORF-Gebäudetechnik AG est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 26.01.2017.
- Le 30.05.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SG est le suivant: CHE-494.256.112.
- DORF-Lüftungstechnik AG, Feichtinger AG ont la même adresse comme DORF-Gebäudetechnik AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.01.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sennwald
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.081.475-1
IDE/TVA
CHE-494.256.112
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Dienstleistungen (Planung, Ausführung, Wartung & Service) im Bereich Gebäudetechnik, insbesondere von Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen, Solar- und Kältetechnik, Werks- und Versorgungsleitungen, Schwimmbadtechnik, Blitzschutz, Spengler-, Flachdach- und Bedachungsarbeiten, Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlangen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 30.05.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DORF-Gebäudetechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005755938, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DORF-Gebäudetechnik AG, in Sennwald, CHE-494.256.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374486). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005374486, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DORF-Gebäudetechnik AG, in Sennwald, CHE-494.256.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, S.0, Publ. 3316491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Theodor Johannes, von Sennwald, in Sennwald, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michl, Rolf, von St. Gallen, in Sennwald, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3316491, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
DORF-Gebäudetechnik AG, in Sennwald, CHE-494.256.112, Erlenstrasse 3, 9466 Sennwald, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2016.
Zweck:
Dienstleistungen (Planung, Ausführung, Wartung & Service) im Bereich Gebäudetechnik, insbesondere von Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen, Solar- und Kältetechnik, Werks- und Versorgungsleitungen, Schwimmbadtechnik, Blitzschutz, Spengler-, Flachdach- und Bedachungsarbeiten, Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlangen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eberle, Theodor Johannes, von Sennwald, in Sennwald, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rüdisser, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Hohenems (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Feuerstein, Samuel Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.