Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Domicim Chablais Immobilier SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.04.2002
Radiation du registre du commerce
19.07.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Monthey
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.006.642-6
IDE/TVA
CHE-109.539.493
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Acquisition, mise en valeur, construction, transformation, location, vente, échange et gérance de biens fonciers, transactions et remise de commerces, toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière convergente.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 30.08.2016 | 18.07.2017 | |
Fidinter SA | Lausanne | <2004 | 29.08.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- CHABLAIS IMMOBILIER SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Domicim Chablais Immobilier SA
Numéro de publication: 3654883, Registre du commerce Valais, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 233 du 30.11.2016, Publ. 3193761). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'Domicim Régie MK SA', à Lausanne (CHE-112.961.875). La société est radiée par suite de fusion.
Numéro de publication: 3193761, Registre du commerce Valais, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 167 du 30.08.2016, Publ. 3028207).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Staffelbach, Laurent, de Dagmersellen, à Lausanne, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Peyrot, Olivier, de Genève, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3028207, Registre du commerce Valais, (621)
Domicim Chablais Immobilier SA, à Monthey, CHE-109.539.493, société anonyme (No. FOSC 27 du 09.02.2016, Publ. 2656293).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fidinter S.A., à Lausanne, organe de révision;
Klunge, Maurice, de Aubonne, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Berrut-Maréchaud, Philippe, de Troistorrents, à Montreux, directeur, avec signature collective à deux;
Goye, Vincent, de Saxon, à Grandson, directeur, avec signature collective à deux;
Collé, Anthony, de Genève, à Gilly, administrateur et directeur général, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Staffelbach, Laurent, de Dagmersellen, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Chandou, Nicolas, citoyen français, à Paris (FR), vice-président, avec signature collective à deux;
Lachat, Marc, de La Baroche, à Lutry, administrateur, avec signature collective à deux;
Follonier, Frédéric, de Mont-Noble, à Bramois (Sion), administrateur-délégué, avec signature collective à deux;
Spiess, David, de Horw, à Cham, directeur, avec signature collective à deux;
Collet, Vincent, de Vouvry, à Monthey, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully, organe de révision;
Billod, Véronique, de Zürich, à Sâles, avec signature collective à deux sauf avec Fabrice Bernhard, Frédéric Keist et Grégoire Monferini [précédemment: à Romanens (Sâles), sans fonction inscrite avec procuration collective à deux];
Bernhard, Fabrice, de Fontenais, à Lausanne, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Frédéric Keist et Grégoire Monferini;
Keist, Frédéric, de Reiden, à Bourg-en-Lavaux, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Fabrice Bernhard et Grégoire Monferini;
Monferini, Grégoire, de Fribourg, à Bulle, avec signature collective à deux sauf avec Véronique Billod, Fabrice Bernhard et Frédéric Keist.