Renseignements sur DImmo Sarnen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DImmo Sarnen AG
- DImmo Sarnen AG avec son siège à Sarnen est une Société anonyme du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». DImmo Sarnen AG est actif.
- La direction de l’entreprise DImmo Sarnen AG est composée de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 06.07.2016.
- L'IDE déclaré est CHE-105.739.975.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Andreas Marcel Dillier,
Benno Paul Dillier-Durrer,
Marcel Julian Dillier
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.03.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.2.002.052-5
IDE/TVA
CHE-105.739.975
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Erstellung, die Entwicklung, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Sarnen | 23.03.2015 | 05.07.2016 | |
Imfeld Consulting AG | Sarnen | 11.04.2005 | 22.03.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dillier Feuer + Platten AG
- Dillier & Co. Ofen- und Cheminéebau, Plattengeschäft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DImmo Sarnen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2935895, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-105.739.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2896041).
Statutenänderung:
29.06.2016. [gestrichen: Umwandlung: Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 3'650'536.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'396'099.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.].
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 29.06.2016 den Geschäftsteil 'Betrieb' mit Aktiven von CHF 1'321'331.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'048'475.37 auf die 'Dillier Feuer + Platten AG' (CHE-130.465.20) mit Sitz in Sarnen.
Gegenleistung:
CHF 407'500.00.
Firma neu:
DImmo Sarnen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Erstellung, die Entwicklung, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 29.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen. [gestrichen: Übernahme von Aktiven und Passiven der erloschenen Einzelfirma 'Dilllier, Max, Ofen- und Cheminéebau, keramische Wand- und Bodenbeläge', in Sarnen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Sarnen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2896041, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-105.739.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Benno, von Kerns und Sarnen, in Alpnach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sarnen].
Numéro de publication: 2056421, Registre du commerce Obwald, (140)
Dillier Feuer + Platten AG, in Sarnen, CHE-105.739.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2005, S. 11, Publ. 2785092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld Treuhand- und Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dillier, Andreas Marcel, von Sarnen und Kerns, in Sarnen, mit Einzelprokura;
BDO AG (CHE-135.926.789), in Sarnen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.