Renseignements sur Digital Leadership Xellence GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Digital Leadership Xellence GmbH
- Digital Leadership Xellence GmbH a son siège social à Zug et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Fourniture de services informatiques».
- La direction se compose de 5 personnes. L'entreprise a été fondée le 01.12.2022.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.04.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZG sous l’IDI CHE-257.373.126.
- Entreprises avec la même adresse comme Digital Leadership Xellence GmbH: ACQUAROSSA Terme SA, Agora Agri AG, Ahtrium GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.12.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.020.222-8
IDE/TVA
CHE-257.373.126
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen für Unternehmen, insbesondere im Bereich Digitaler Transformation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Digital Leadership Xellence GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006015451, Registre du commerce Zoug, (170)
Digital Leadership Xellence GmbH, in Zug, CHE-257.373.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiehl, Ulrich Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Babenhausen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Veen, Eelze, niederländischer Staatsangehöriger, in Soest (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005800139, Registre du commerce Zoug, (170)
Digital Leadership Xellence GmbH, in Zug, CHE-257.373.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620679).
Statutenänderung:
28.06.2023. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder schriftliche elektronische Kommunikationsmittel an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: HR01-1005620679, Registre du commerce Zoug, (170)
Digital Leadership Xellence GmbH, in Zug, CHE-257.373.126, Oberallmendstrasse 18, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen für Unternehmen, insbesondere im Bereich Digitaler Transformation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 25.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Plüss, Hans Rudolf, von Vordemwald, in Morschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 124 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bauer, Hans-Jörg Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Backnang (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Landinger, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Kaarst (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shahesmaeili, Alireza, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spiehl, Ulrich Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Babenhausen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.