Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Responsabilité
Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.02.2001
Radiation du registre du commerce
10.09.2009
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Kloten
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.1.021.358-1
IDE/TVA
CHE-107.590.454
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Vermittlung von Versicherungen und Finanzprodukten zugunsten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich sowie ihrer Tochter- und Partnergesellschaften. Erbringung von Dienstleistungen im Vorsorge- und Finanzbereich.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Dietmar Frick, Generalagentur Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
- Frick Dietmar, Generalagentur Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5239646, Registre du commerce Zurich, (20)
Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, in Kloten, CH-020.1.021.358-1, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2002, S. 27, Publ. 788884). Das Einzelunternehmen ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen.
Numéro de publication: 788884, Registre du commerce Zurich, (20)
Dietmar Frick, Generalagentur Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, bisher in Winterthur, Einzelfirma (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2001, S. 1627).
Firma neu:
Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Steinackerstrasse 34, 8302 Kloten.
Postadresse neu:
Postadresse aufgehoben.
Zweck neu:
Vermittlung von Versicherungen und Finanzprodukten zugunsten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt in Zürich sowie ihrer Tochter- und Partnergesellschaften. Erbringung von Dienstleistungen im Vorsorge- und Finanzbereich.
Registre du commerce Zurich, (20)
Dietmar Frick, Generalagentur Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, in W i n t e r t h u r , Tösstalstrasse 224a, 8405 Winterthur.
Postadresse:
Dietmar Frick, Generalagentur, Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Postfach 124, 8405 Winterthur, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Vermittlung von Versicherungen zugunsten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt sowie ihrer Tochter-und Partnergesellschaften sowie Erbringung von Dienstleistungen im Versicherungsbereich.
Eingetragene Personen:
Frick, Dietmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Seuzach, Inhaber, mit Einzelunterschrift.