Renseignements sur Diemtigtaler-Beck GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Diemtigtaler-Beck GmbH
- Diemtigtaler-Beck GmbH a son siège social à Zwischenflüh et est actif. Elle opère dans le domaine «Commerce de produits alimentaires».
- La direction de l’entreprise Diemtigtaler-Beck GmbH est composée de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 14.03.2018.
- L'IDE déclaré est CHE-114.679.941.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.2009
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Diemtigen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.043.879-1
IDE/TVA
CHE-114.679.941
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bäckereigewerbes mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen im weitesten Sinn. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Diemtigtaler-Beck GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4110881, Registre du commerce Berne, (36)
Diemtigtaler-Beck GmbH, in Diemtigen, CHE-114.679.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, Publ. 4843998).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Rick Daniel, von Thunstetten, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Marc, von Thunstetten, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jenzer, Katrin, von Thunstetten, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4843998, Registre du commerce Berne, (36)
Diemtigtaler-Beck GmbH, in Diemtigen, CH-036.4.043.879-1, Diemtigtalstrasse, 3756 Zwischenflüh, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Bäckereigewerbes mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen im weitesten Sinn. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Gründers vom 16.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jenzer, Rick Daniel, von Thunstetten, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.