Renseignements sur Die Falck Gruppe AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Die Falck Gruppe AG
- Die Falck Gruppe AG de Luzern est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 30.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDE déclaré est CHE-108.662.760.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Adli Verwaltungs-AG, Bergbeizli J&C AG, Brazil Investment und Management AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Elvira Falck,
Luzia Haas,
Virginie Party,
Christian Käppeli,
Moritz Charles Louis Falck
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.08.1919
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.2.012.412-9
IDE/TVA
CHE-108.662.760
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen, die Übernahme von Liegenschaftsverwaltungen, die Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art, die Übernahme von Buchführungen und Verwaltungen für Gesellschaften und Personen, die Rechts- und Steuerberatung sowie die Übernahme von Testaments- und Willensvollstreckermandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revisan GmbH | Risch | 11.05.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Falck & Cie. AG
- Falck & Cie
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Die Falck Gruppe AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006096809, Registre du commerce Lucerne, (100)
Die Falck Gruppe AG, in Luzern, CHE-108.662.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005935153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Thomas, von Muotathal, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Nicole, von Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005935153, Registre du commerce Lucerne, (100)
Die Falck Gruppe AG, in Luzern, CHE-108.662.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Pietro, von Eggenwil, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005743696, Registre du commerce Lucerne, (100)
Die Falck Gruppe AG, in Luzern, CHE-108.662.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316282). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gesellschafter vom 10.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falck, Moritz, von Luzern, Baden, Wil (SG) und Neckertal, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Falck, Elvira, von Seewis im Prättigau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle;
Langenegger, Thomas, von Muotathal, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Nicole, von Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.