Renseignements sur Diamantor SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Diamantor SA
- Diamantor SA à Saignelégier est une Société anonyme du domaine «Commerce de biens de consommation». Diamantor SA est actif.
- L’entreprise a été fondée en 12.03.1982 et a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 03.09.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.027.457.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saignelégier
Registre du commerce
JU
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.002.231-4
IDE/TVA
CHE-108.027.457
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication, commerce, importation et exportation de montres et de bijoux de tous genres
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Jura S.A. | Saignelégier | 09.07.2002 | 24.02.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Diamantor AG, Interlaken
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Diamantor SA
Numéro de publication: HR02-1004971371, Registre du commerce Jura, (670)
Diamantor SA, à Saignelégier, CHE-108.027.457, société anonyme (No. FOSC 38 du 25.02.2019, Publ. 1004574549).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
von Känel, Pierre-Frédéric, de Aeschi bei Spiez, à Biel/Bienne, directeur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004574549, Registre du commerce Jura, (670)
Diamantor SA, à Le Noirmont, CHE-108.027.457, société anonyme (No. FOSC 102 du 30.05.2018, Publ. 4259041).
Modification des statuts:
05.02.2019.
Nouveau siège:
Saignelégier.
Nouvelle adresse:
Rue de la Gare 7, 2350 Saignelégier.
Nouvelles actions:
80 actions nominatives de CHF 500.00 et 100 actions nominatives de CHF 100.00 (à droit de vote privilégié) [précédemment: 50 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)].
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courrier électronique.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 05.02.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bolzli, Denis Jämes Ernest, de Muriaux, à Les Bois, administrateur, avec signature individuelle;
Fiduconsult Jura S.A., à Saignelégier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bolzli, Jean-Sébastien, de Muriaux, à Les Bois, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bolzli, Fred-Eric, de Muriaux, à Le Noirmont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
von Känel, Pierre-Frédéric, de Aeschi bei Spiez, à Biel/Bienne, directeur, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4259041, Registre du commerce Jura, (670)
Diamantor SA, à Le Noirmont, CHE-108.027.457, société anonyme (No. FOSC 130 du 09.07.2002, Publ. 550488).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bolzli, Georges, de Muriaux, à Les Breuleux, membre du conseil, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bolzli, Denis Jämes Ernest, de Muriaux, à Les Bois, administrateur, avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.