Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Delidor AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.10.2004
Radiation du registre du commerce
27.07.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Läufelfingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.033.593-1
IDE/TVA
CHE-112.026.461
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Aeschen-Treuhand AG | Basel | 27.12.2006 | 26.07.2011 | |
Metreba AG | Dübendorf | 08.10.2004 | 26.12.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Delidor AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Delidor AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6274524, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Delidor AG in Liquidation, in Läufelfingen, CH-035.3.033.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 8, Publ. 5714918). Das Konkursverfahren wurde mit Verfügung der Konkursrichterin des Bezirksgerichts Sissach vom 21.07.2011 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 5714918, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Delidor AG, in Läufelfingen, CH-035.3.033.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2010, S. 6, Publ. 5560094).
Firma neu:
Delidor AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist gemäss Art. 685a Abs. 3 OR von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Mit Verfügung der Konkursrichterin des Bezirksgerichts Sissach vom 30.06.2010 ist über die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 30.06.2010, 11.00 Uhr, der Konkurs eröffnet worden;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Numéro de publication: 5560094, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Delidor AG, in Läufelfingen, CH-035.3.033.593-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 6, Publ. 5495044).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldi, Mirko, von Zürich und Bischofszell, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Werner, von Beromünster, in Muri AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Michael, von Lauperswil, in Schöftland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.