Renseignements sur DeLaval AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DeLaval AG
- DeLaval AG de Sursee est active dans le domaine «Commerce avec machines» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 21.07.1960.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 06.07.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-107.277.046.
- Exactement à cette adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: Admir Transporte Garaljevic, Wohlfahrtsfonds der DeLaval AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Matthias Heyer,
Lukas Emmenegger,
Guido Xaver Thürig,
Sture Gunnar Burström,
Urs Schmid
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.07.1960
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sursee
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.012.882-2
IDE/TVA
CHE-107.277.046
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von und Handel mit landwirtschaftlichen Anlagen, Maschinen, Einrichtungsgegenständen und Verbrauchsmaterialien; Erbringung von Dienstleistungen für die Landwirtschaft und ihr verwandte Bereiche; Erwerb von Lizenzen, Patenten und anderen immateriellen Gütern; Beteiligungen; Kauf oder Veräusserung von Liegenschaften.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Alfa-Laval Agri AG
- Alfa-Laval AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DeLaval AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005788413, Registre du commerce Lucerne, (100)
DeLaval AG, in Sursee, CHE-107.277.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Ursula Heidi, von Nesslau, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyer, Matthias, von Biel-Benken, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Emmenegger, Lukas, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005561132, Registre du commerce Lucerne, (100)
DeLaval AG, in Sursee, CHE-107.277.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heyer, Matthias, von Biel-Benken, in Mauensee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005533874, Registre du commerce Lucerne, (100)
DeLaval AG, in Sursee, CHE-107.277.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogger, Sascha Walter, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.