Adresse
c/o Robert Fernand Magnin
Chemin du Soleil 16
1670 Ursy
Renseignements sur Décharge de la Croix Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Décharge de la Croix Sàrl
- Décharge de la Croix Sàrl est actuellement actif et est dans le secteur Production du produits métalliques. Le siège social se trouve à Ursy.
- L’entreprise a été fondée en 27.01.2003 et a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.05.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Décharge de la Croix Sàrl est le suivant : CHE-109.885.699.
- Outre l’entreprise Décharge de la Croix Sàrl il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Fondation Soleil d'Automne, Robert Magnin S.A..
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Ursy
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.032.938-5
IDE/TVA
CHE-109.885.699
Secteur
Production du produits métalliques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'exploitation d'une décharge de type A (essentiellement des matériaux d'excavation ou de percement non pollués) et de type B (essentiellement des matériaux d'excavation ou des matériaux terreux et pierreux peu pollués). La société peut procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. Elle peut créer des succursales et prendre des participations dans des sociétés ayant un but similaire.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Pro-Citernes Sàrl
- Pro-Citernes Frédéric Magnin Sàrl
- Frédéric Magnin Sàrl
- Frédéric Manin Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Décharge de la Croix Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005466333, Registre du commerce Vaud, (550)
Pro-Citernes Sàrl, à Oron, CHE-109.885.699 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). La société ayant transféré son siège à Ursy sous la raison de commerce Décharge de la Croix Sàrl, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numéro de publication: HR02-1005465695, Registre du commerce Fribourg, (217)
Pro-Citernes Sàrl, précédemment à Oron, CHE-109.885.699 (FOSC du 12.04.2013, p. 0/7145952). Siège transféré à Ursy.
Nouvelle adresse:
Chemin du Soleil 16, c/o Robert Fernand Magnin, 1670 Ursy.
Nouvelle raison sociale:
Décharge de la Croix Sàrl. Statuts modifiés le 20.04.2022.
Nouveau but:
la société a pour but l'exploitation d'une décharge de type A (essentiellement des matériaux d'excavation ou de percement non pollués) et de type B (essentiellement des matériaux d'excavation ou des matériaux terreux et pierreux peu pollués). La société peut procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but. Elle peut créer des succursales et prendre des participations dans des sociétés ayant un but similaire. La clause statutaire d'apport en nature du 17.03.2003 est abrogée.
Personne radiée:
Robert Magnin S.A. (CHE-107.770.967), associée, 40 parts de CHF 1'000.
Nouvelles personnes inscrites:
Magnin Robert Fernand, de Cottens FR, à Ursy, associé, 40 parts de CHF 1'000, gérant président, signature individuelle;
Deseneux Nathalie Yvonne, de Gibloux, à Ursy, gérante, signature individuelle.
Numéro de publication: 7145952, Registre du commerce Vaud, (550)
Pro-Citernes Sàrl, à Oron-la-Ville, CH-550-1032938-5 (FOSC du 26.01.2009, p. 21/4844444). Par suite de fusion de communes, le siège devient Oron. L'adresse reste à Route de la Poya 7, 1610 Oron-la-Ville.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.