Renseignements sur DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES
- DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES a son siège social à Genève et est actif. Elle est une Raison individuelle et est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers».
- DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES a été fondée le 07.09.2010.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 31.05.2018.
- L’entreprise DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES est inscrite sous l’IDI CHE-115.966.857.
Direction (2)
les plus récents personnes habilitée à signer
Constantino Marco Nuno Alves Vale,
Maria De Lurdes De Azevedo Loureiro Machado
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.09.2010
Forme juridique
Raison individuelle
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.189.010-9
IDE/TVA
CHE-115.966.857
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Épicerie, buvette
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO ET ASSOCIEE, LES CIGOGNES
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES
Numéro de publication: 4261705, Registre du commerce Genève, (660)
DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES, à Genève, CHE-115.966.857 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Procuration collective à deux a été conférée à Alves Vale Constantino Marco, du Portugal, à Reignier-Esery, F.
Numéro de publication: 5953398, Registre du commerce Genève, (660)
DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO ET ASSOCIEE, LES CIGOGNES, à Genève, CH-660-2189010-9 (FOSC du 13.09.2010, p. 8/5808482). La société en nom collectif 'DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO ET ASSOCIEE, LES CIGOGNES' est dissoute et radiée suite à la sortie de l'associée Alves Machado Cristina;
De Azevedo Loureiro Machado Maria De Lurdes, jusqu'ici associée, en continue les affaires sous la raison individuelle 'DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES', conformément à l'article 579 CO.
Nouvelle raison de commerce:
DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO, LES CIGOGNES. De Azevedo Loureiro Machado Maria De Lurdes, titulaire, signe désormais individuellement.
Numéro de publication: 5808482, Registre du commerce Genève, (660)
DE AZEVEDO LOUREIRO MACHADO ET ASSOCIEE, LES CIGOGNES, à Genève, rue des Pitons 15, 1205 Genève, CH-660-2189010-9. Nouvelle société en nom collectif qui a commencé le 01.09.2010.
But:
épicerie, buvette.
Associées:
Alves Machado Cristina, du Portugal, à Genève et De Azevedo Loureiro Machado Maria De Lurdes, du Portugal, à Onex avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.