Renseignements sur David SALAMA & Associés SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de David SALAMA & Associés SA
- David SALAMA & Associés SA à Crans-Montana est une Société anonyme du domaine «Exploitation des autres institutions financières». David SALAMA & Associés SA est actif.
- La direction de l’entreprise David SALAMA & Associés SA est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 03.03.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-228.521.407.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.11.2011
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Crans-Montana
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-660.3.020.011-5
IDE/TVA
CHE-228.521.407
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le conseil et la prestation de services d'ingénierie financière notamment en matière de corporate finance, de pivate equity, de gestion de participations, de cessions, de fusions et/ou d'acquisitions d'entreprises. Par ailleurs, elle a pour but I'acquisition, la gestion et la vente de biens mobiliers et/ou immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger, à I'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE et toutes opérations faisant appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et/ou sous mandat de gestion.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CTR-Audit & Conseil SA | Genève | 15.11.2011 | 24.10.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Quarat Holding SA, en liquidation
- Quarat Holding SA
- Quarat Logistics SA
- Qualis Wealth SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour David SALAMA & Associés SA
Numéro de publication: HR02-1005114756, Registre du commerce Valais, (626)
David SALAMA & Associés SA, à Lens, CHE-228.521.407, société anonyme (No. FOSC 128 du 06.07.2020, Publ. 1004930109).
Modification des statuts:
11.02.2021.
Nouveau siège:
Crans-Montana.
Nouvelle adresse:
Route de Tsarbouye 59, 3963 Crans-Montana.
Nouveau but:
La société a pour but le conseil et la prestation de services d'ingénierie financière notamment en matière de corporate finance, de pivate equity, de gestion de participations, de cessions, de fusions et/ou d'acquisitions d'entreprises. Par ailleurs, elle a pour but I'acquisition, la gestion et la vente de biens mobiliers et/ou immobiliers tant en Suisse qu'à l'étranger, à I'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE et toutes opérations faisant appel au public pour obtenir des fonds en dépôt et/ou sous mandat de gestion.
Numéro de publication: HR02-1004930189, Registre du commerce Genève, (660)
Quarat Holding SA, à Genève, CHE-228.521.407 (FOSC du 05.12.2017, p. 0/3911345). Par suite du transfert de son siège à Lens, la société est inscrite au registre du commerce du canton du Valais central sous la nouvelle raison sociale David SALAMA & Associés SA;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: HR02-1004930109, Registre du commerce Valais, (626)
Quarat Holding SA, précédemment à Genève, CHE-228.521.407, société anonyme (No. FOSC 236 du 05.12.2017).
Modification des statuts:
26.05.2020.
Nouvelle raison sociale:
David SALAMA & Associés SA.
Nouveau siège:
Lens.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Crans-Montana, Rue du Pas de l'Ours 5, 3963 Crans-Montana.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit (courrier, fax ou email) ou par avis inséré dans la FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Attias, Sylvia, ressortissante française, à Casablanca (MA), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bieler, Sidonie, de Biel/Bienne, à Sciez (FR), administratrice, avec signature individuelle;
Burkard, Charles, de Genève, à Genève, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Salama, David-Alexandre, de Sigriswil, à Crans-Montana, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Herzeliya Pituach (IL), administrateur, avec signature individuelle]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.