Adresse
c/o Dr. Frantisek J. Safarik
Centralbahnstrasse 7
4051 Basel
Renseignements sur Darius Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Darius Holding AG
- Darius Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Basel.
- L’entreprise a été fondée le 22.12.2006.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 25.03.2014. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BS est le suivant: CHE-113.346.069.
- Exactement à cette adresse il existe 42 autres entreprises actives. Cela comprend: 3 S Produktedesign und Marketing AG, Alder & Partner AG, Basler Münster Stiftung.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.013.833-4
IDE/TVA
CHE-113.346.069
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Gesellschaften im Medien- und Kommunikationsbereich. Sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG Basel | Basel | 03.01.2007 | 24.03.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Darius Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1414621, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Darius Holding AG, in Basel, CHE-113.346.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 5, Publ. 4589860).
Statutenänderung:
13.03.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Gesellschaften im Medien- und Kommunikationsbereich. Sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern.
Mitteilungen neu:
[Die Bestimmungen über die Mitteilungen sind aus den Statuten gestrichen worden.]. Mit Erklärung vom 13.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4589860, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Darius Holding AG, in Basel, CH-270.3.013.833-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 6, Publ. 3707290).
Domizil neu:
c/o Dr. Frantisek J. Safarik, Centralbahnstr. 7, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gelzer, Dr. Thomas, von Basel, Riehen und Schaffhausen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Safarik, Dr. Frantisek J., von Muolen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3707290, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Darius Holding AG (Darius Holding Ltd), in Basel, CH-270.3.013.833-4, c/o Dr. Thomas Gelzer, VISCHER Anwälte und Notare, Aeschenvorstadt 4, 4010 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2006.
Zweck:
Beteiligung an anderen Gesellschaften im Medien- und Kommunikationsbereich. Die Gesellschaft kann Managementdienstleistungen erbringen, Finanzierungsgeschäfte tätigen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gelzer, Dr. Thomas, von Basel, Riehen und Schaffhausen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Valiba Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.