Adresse
c/o Nice Cars SA
Route de Corbaroche 20
1723 Marly
Renseignements sur Credit Balance Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Credit Balance Sàrl
- Credit Balance Sàrl est active dans le secteur «Services pour les banques et instituts de crédit» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Marly.
- La direction de l’entreprise Credit Balance Sàrl est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 11.10.2021.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 19.08.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Credit Balance Sàrl.
- ASSPA Sàrl, Immo Today SA, LB Gérance SA ont la même adresse comme Credit Balance Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.10.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Marly
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.578.440-6
IDE/TVA
CHE-256.998.016
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités de conseils et services en matière de financement de quelque nature que ce soit, ainsi que toutes activités de courtage en matière de crédits à la consommation, de crédits commerciaux et hypothécaires; faciliter les relations entre prêteurs et emprunteurs, en offrant toutes prestations de conseil et de servie en rapport avec de telles transactions; d'offrir toutes prestations de service dans les domaines de la gestion de fortune, de l'assainissement de dettes. D'une manière générale, la société peut créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Credit Balance Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006109232, Registre du commerce Fribourg, (217)
Credit Balance Sàrl, à Marly, CHE-256.998.016 (FOSC du 11.10.2022, p. 0/1005580393).
Personne radiée:
ASSPA Sàrl (CHE-116.072.690), associée, 12 parts de CHF 100.
Personne inscrite modifiée:
Duric Jovanovic Branka, associée, 158 parts de CHF 100, gérante, signature individuelle, maintenant associée, 170 parts de CHF 100, gérante, signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005580393, Registre du commerce Fribourg, (217)
Credit Balance Sàrl, à Estavayer, CHE-256.998.016 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312331). Siège transféré à Marly.
Nouvelle adresse:
Route de Corbaroche 20, c/o Nice Cars SA, 1723 Marly. Statuts modifiés le 28.09.2022.
Numéro de publication: HR01-1005312331, Registre du commerce Fribourg, (217)
Credit Balance Sàrl, à Estavayer, Ruelle du Bordet 5, 1470 Estavayer-le-Lac, CHE-256.998.016. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 20.09.2021.
But:
la société a pour but toutes activités de conseils et services en matière de financement de quelque nature que ce soit, ainsi que toutes activités de courtage en matière de crédits à la consommation, de crédits commerciaux et hypothécaires;
faciliter les relations entre prêteurs et emprunteurs, en offrant toutes prestations de conseil et de servie en rapport avec de telles transactions;
d'offrir toutes prestations de service dans les domaines de la gestion de fortune, de l'assainissement de dettes. D'une manière générale, la société peut créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Duric Jovanovic Branka, de Serbie, à Grandcour, associée, 158 parts de CHF 100, gérante, signature individuelle;
Bosanac Dejan, de Serbie, à Belgrade (RS), associé, 30 parts de CHF 100;
ASSPA Sàrl (CHE-116.072.690), à Estavayer, associée, 12 parts de CHF 100. Selon déclaration du 20.09.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.