Adresse
c/o Hotel Ucliva
Darums
7158 Waltensburg/Vuorz
Renseignements sur Corporaziun Ucliva
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Corporaziun Ucliva
- Corporaziun Ucliva de Waltensburg/Vuorz est active dans le domaine «Exploiter des Hôtels, auberges et pensions» et est actif.
- La direction se compose de 7 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.09.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce GR avec l’IDI CHE-101.489.905.
Direction (7)
les plus récents membres de l'administration
Bernhard Wehrli,
Claudia Venzin-Caveng,
Peter Käppler,
Ulrich Maag,
Helene Issler
les plus récents personnes habilitée à signer
Bernhard Wehrli,
Claudia Venzin-Caveng,
Peter Käppler,
Ulrich Maag,
Helene Issler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.09.1978
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Breil/Brigels
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.5.000.125-2
IDE/TVA
CHE-101.489.905
Secteur
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Schaffung günstiger Wohn- und Ferienräume für Genossenschaftsmitglieder und Drittpersonen ohne spekulative Verwendung der Gebäulichkeiten und des Gebietes, Förderung eines vernünftigen, umweltschonenden und sanften Tourismus, Wahrung der noch intakten, vor allem landwirtschaftlich geprägten Dorfstruktur sowie des charakteristischen Ortsbildes der Gemeinde Waltensburg/Vuorz, Schaffung und Erhaltung kurz- und langfristiger Arbeitsplätze in Waltensburg und in der Region, um der Abwanderung entgegenzuwirken, Anwendung und Förderung ökologischer Grundsätze bei Bau und Betrieb, Verwendung sanfter Energien, insbesondere Holz- und Sonnenenergie sowie anderer effizienter Energiesysteme.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
treuhand-kanzlei ag | Ilanz/Glion | 04.02.2019 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 27.07.2009 | 03.02.2019 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Corporaziun Quaterfegl.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Corporaziun Ucliva
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005832054, Registre du commerce Grisons
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690323).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehrli, Bernhard, von Küttigen, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venzin-Caveng, Claudia, von Disentis/Mustér, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005690323, Registre du commerce Grisons
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Daniel, von Lumnezia, in Lumnezia, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppler, Peter, von Schaffhausen, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005232180, Registre du commerce Grisons
Corporaziun Ucliva, in Breil/Brigels, CHE-101.489.905, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiher, Heinz, von Jenins, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Ulrich, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.