Adresse
c/o Anne Dupraz
Route des Deux-Villages 89A
1806 St-Légier-La Chiésaz
Renseignements sur Coopérative Salveo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Coopérative Salveo
- Coopérative Salveo est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de biens de consommation. Le siège social se trouve à St-Légier-La Chiésaz.
- L’organisation a été fondée en 08.05.2003 et a 5 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 06.06.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-110.059.886.
- Actuellement, l'organisation Coopérative Salveo a enregistré 2 marques ou demandes auprès de l'IPI.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Olivier Zeltner,
Alexandre Henri Cavin,
Anne Françoise Dupraz,
Stefano Mucaria Calpini,
Sophie Schwechler
les plus récents personnes habilitée à signer
Olivier Zeltner,
Alexandre Henri Cavin,
Anne Françoise Dupraz,
Stefano Mucaria Calpini,
Sophie Schwechler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
08.05.2003
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Blonay - Saint-Légier
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.934.003-4
IDE/TVA
CHE-110.059.886
Secteur
Commerce de biens de consommation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Obtenir pour les coopérateurs des conditions d'achat pour des produits et des services au meilleur prix; entreprendre ou développer toutes actions promotionnelles ou autres favorisant l'activité professionnelle des coopérateurs; représenter les intérêts des coopérateurs dans toutes négociations ayant trait au domaine de la pharmacie; favoriser la collégialité, les échanges et le partage d'expérience entre les coopérateurs; développer les outils nécessaires à la bonne pratique de la profession de pharmacien; acheter des produits ou des services dans le but de les revendre aux coopérateurs; acheter tout ou partie de pharmacies dans le but de les revendre aux coopérateurs.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Butty SA | Ursy | 08.03.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ACF FIDUCIAIRE SA | Genève | 01.07.2009 | 07.03.2022 | |
Fiduciaire Soges SA | Lausanne | 12.11.2004 | 12.02.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Coopérative des Pharmacies Indépendantes - Salvéo
- Coopérative des Pharmacies Indépendantes
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
08.11.2016 | actif | 57350/2016 | |
Salveo | 24.09.2013 | actif | 65282/2012 |
Dernières notifications FOSC pour Coopérative Salveo
Numéro de publication: HR02-1006050227, Registre du commerce Vaud, (550)
Coopérative Salveo, à Blonay - Saint-Légier, CHE-110.059.886 (FOSC du 08.03.2022, p. 0/1005422584). Aubort Christian et Gerstel Nicolas ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Zeltner Olivier, de Pregny-Chambésy, à Plan-les-Ouates, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005422784, Registre du commerce Genève, (660)
Coopérative Salveo, à Genève, CHE-110.059.886 (FOSC du 15.02.2019, p. 0/1004568134). Par suite du tranfert de son siège à Blonay - Saint-Légier, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.
Numéro de publication: HR02-1005422584, Registre du commerce Vaud, (550)
Coopérative Salveo, précédemment à Genève, CHE-110.059.886 (FOSC du 15.02.2019, p. 0/1004568134). Siège transféré à Blonay - Saint-Légier.
Nouvelle adresse:
Route des Deux-Villages 89A, c/o Anne Dupraz, 1806 St-Légier-La Chiésaz. Statuts modifiés le 24.06.2021, 02.12.2021 et 17.02.2022.
Nouvel organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Nouvelles communications aux associés:
par lettre ou tout autre moyen électronique. Chaque associé est tenu de souscrire une part sociale de CHF 1'000 au moins. Thionnet Roger n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Dupraz Anne est maintenant de et à Blonay - Saint-Légier. Schwechler Sophie est maintenant de Valbroye, à Villaz. Aubort Christian, de Montreux, à Le Mont-sur-Lausanne, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. ACF FIDUCIAIRE SA (CH-660-0107986-9) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Butty SA (CHE-107.770.996), à Ursy.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.