Renseignements sur Contex AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Contex AG
- Contex AG est une Société anonyme basée à Schattdorf. Contex AG appartient au secteur «Recycling» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 05.11.1991.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.02.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Contex AG est le suivant : CHE-107.367.011.
- Entreprises avec la même adresse: SAVÜ AG, T2T AG, T3T AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.1991
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schattdorf
Registre du commerce
UR
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.014.512-2
IDE/TVA
CHE-107.367.011
Secteur
Recycling
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Recycling aller Art, insbesondere Organisation und Durchführung von Sammlungen sowie Wiederverwendung oder Weiterverwertung des Sammelgutes; Handel mit Waren aller Art; Erwerb und Veräusserung von Patenten und Lizenzen; An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 21.12.2012 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Schüpfheim | 13.10.2009 | 20.12.2012 | |
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 | 12.10.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Contex AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005969062, Registre du commerce Uri, (120)
Contex AG, in Schattdorf, CHE-107.367.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoller, Philipp, von Kandergrund, in Ingenbohl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Mosimann, Hans Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böschen-Knecht, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bender, Melanie, deutsche Staatsangehörige, in Quickborn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böschen, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005686726, Registre du commerce Uri, (120)
Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Id. 1'005'666'779, publizierten TR-Eintrags Nr. 65 vom 27.01.2023 Contex AG, in Schattdorf, CHE-107.367.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666779).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller, Philipp, von Kandergrund, in Ingenbohl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [nicht: Stoller, Phillip].
Numéro de publication: HR02-1005666779, Registre du commerce Uri, (120)
Contex AG, in Schattdorf, CHE-107.367.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Markus, von Fraubrunnen, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mosimann, Hans Jakob, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böschen-Knecht, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.