Renseignements sur Coninvest Chur GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Coninvest Chur GmbH
- Coninvest Chur GmbH a son siège social à Chur et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Gestion de fonds».
- L’entreprise a été fondée en 12.03.1999 et a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 16.09.2024.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-100.334.743.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.03.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.000.637-3
IDE/TVA
CHE-100.334.743
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verwaltung und Nutzung des Vermögens der Familie Mikyska im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Coninvest Chur GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006130410, Registre du commerce Grisons
Coninvest Chur GmbH, in Chur, CHE-100.334.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikyska, Barbara, von Castaneda, in Marienbad (CZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pasqualini, Madeleine, von Castaneda, in Bellinzona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004482280, Registre du commerce Grisons, (350)
Coninvest Chur GmbH, in Chur, CHE-100.334.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, Publ. 5998010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikyska, Barbara, von Castaneda, in Marienbad (CZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Pasqualini, Madeleine, von Castaneda, in Bellinzona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Mikyska, Madeleine, in Prag (CZ)];
Mikyska, Zdenek Antonin, von Castaneda, in Prag (CZ), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5998010, Registre du commerce Grisons, (350)
Coninvest Chur GmbH, in Chur, CH-350.4.000.637-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 11, Publ. 5546430).
Statutenänderung:
07.01.2011.
Zweck neu:
Verwaltung und Nutzung des Vermögens der Familie Mikyska im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikyska, Zdenek, von Castaneda, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mikyska, Barbara, von Castaneda, in Chur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mikyska, Madeleine, von Castaneda, in Prag (CZ), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.